Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2009-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARSA SKILTE ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2023-09-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-08-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-07-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 9, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Myntevej 4, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og kapitalformidler samt finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Vedtægter: 2014-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 fjernes Revisor: ANDERSEN & LIE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Revisor: ANDERSEN & LIE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 fjernes Revisor: EEL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jesperjoergensen@stofanet.dk (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2007-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Myntevej 4, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2007-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanebjælken 1, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanebjælken 1, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-17 tilføjes Direktion: Jesper Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Legale ejere: Jesper Jørgensen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2004-03-17 tilføjes Navne: JESPER JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2004-04-05)
Den 2004-03-17 tilføjes Reelle ejere: Jesper Jørgensen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2004-03-17 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Revisor: EEL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Stiftere: Jesper Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-04-05)
Den 2004-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)