Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-12 fjernes Navne: SYDKYSTENS MULTISERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Stiftere: SINO EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Bestyrelse: Inge Magda Jakobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Direktion: Lars Møller Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 41-45, 2605 Brøndby (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2004-04-28)
Den 2007-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringvej 41-45, 2605 Brøndby (offentliggjort 2007-09-19)
Den 2007-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Allevej 60 b., 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 tilføjes Bestyrelse: Inge Magda Jakobsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Bestyrelse: Inge Lise Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Direktion: Lars Møller Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Direktion: Torben Zurek Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed samt handel, investering og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Vedtægter: 2007-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Zurek Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allevej 60 b., 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Bestyrelse: Inge Lise Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Direktion: Torben Zurek Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2004-04-28)
Den 2004-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Navne: SYDKYSTENS MULTISERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Stiftere: SINO EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)