Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Eva Vibeke Studsgaard | 01.06.2022 | 14.09.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Svend Erik Studsgaard | 29.03.2004 | 15.09.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
KRAGHOLMEN 25 ApS (CVR 28985681) | NORMAL | 01.09.2005 | 01.03.2018 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |