Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Hvidhvask | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2017-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundhøj 14, 7870 Roslev (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Legale ejere: Morten Ole Stampe (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Navne: MORTEN STAMPE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Stiftere: Morten Ole Stampe (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 fjernes Direktion: Morten Ole Stampe (direktion) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-01-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundhøj 14, 7870 Roslev (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Anlægsgade 34, 7870 Roslev (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-05-19 tilføjes Vedtægter: 2015-05-19 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-05-19 fjernes Bestyrelse: Morten Ole Stampe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-01-12 tilføjes Bestyrelse: Poul Bjørndal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og drive udlejningsvirksomhed. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets administrerende direktør sammen med 1 bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-01-12 tilføjes Vedtægter: 2015-01-12 (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anlægsgade 34, 7870 Roslev (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2014-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedelund 30, 7870 Roslev (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2013-09-05 tilføjes Bestyrelse: Morten Ole Stampe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2012-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-03-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelund 30, 7870 Roslev (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedelund 30, 7870 Roslev (offentliggjort 2005-01-19)
Den 2006-07-06 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 fjernes Revisor: Simon Leicht Simonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab, RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-03-07)
Den 2005-03-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelund 30, 7870 Roslev (offentliggjort 2005-01-19)
Den 2005-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 23, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 23, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 tilføjes Direktion: Morten Ole Stampe (direktion) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2004-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Navne: MORTEN STAMPE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Revisor: Simon Leicht Simonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Stiftere: Morten Ole Stampe (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2004-01-01 tilføjes Legale ejere: Morten Ole Stampe (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2004-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BODILSEN TOTALBYG A/S. (offentliggjort 2017-06-03)
Den 2006-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: MAGNUS INVEST ApS. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2007-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: MAGNUS INVEST SEJLHUSENE ApS. (offentliggjort 2017-06-03)
Den 2009-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: WOODMATE A/S. (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2011-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: JANTE DEVELOPMENT ApS. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2013-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: SEAFOOD FLAVOURS A/S. (offentliggjort 2016-04-12)