Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Stiftere | Første regnskabsperiode |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-08 tilføjes Bestyrelse: Camilla Hagerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 fjernes Bestyrelse: Torben Enggaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-01-18 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-18 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: Ellemann-Mortensen Holding ApS, Bælumvej 7B Holding ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: Torben Enggaard Group ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Ellemann-Mortensen, Peter Harbo Overgaard (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Reelle ejere: Torben Enggaard (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 fjernes Legale ejere: Ellemann-Mortensen Holding ApS, Bælumvej 7B Holding ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 fjernes Reelle ejere: Kenneth Ellemann-Mortensen, Peter Harbo Overgaard (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: po@nordjyskelogalarm.dk (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 fjernes Kontaktoplysninger: po@himae.dk (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-07 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-09-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-08-07 tilføjes Legale ejere: Torben Enggaard Group ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-08-06 fjernes Legale ejere: TORBEN ENGGAARD ApS (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-03-27 tilføjes Legale ejere: TORBEN ENGGAARD ApS (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-03-26 fjernes Legale ejere: T. E. GRUPPEN A/S (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Bestyrelse: Torben Enggaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-02-25 fjernes Bestyrelse: Mette Overgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 56, 9575 Terndrup (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Trykkerivej 4, 9560 Hadsund (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: T. E. GRUPPEN A/S, Ellemann-Mortensen Holding ApS, Bælumvej 7B Holding ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Ellemann-Mortensen, Peter Harbo Overgaard, Torben Enggaard (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: Bælumvej 7B Holding ApS, Ellemann-Mortensen Holding ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-31 fjernes Reelle ejere: Peter Harbo Overgaard, Kenneth Ellemann-Mortensen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-20 tilføjes Binavne: Himmerland Alarm & El A/S (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-06 tilføjes Legale ejere: Ellemann-Mortensen Holding ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-12-06 tilføjes Navne: Nordjysk El & Alarm A/S (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-05 fjernes Navne: HIMMERLAND ALARM & EL A/S (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-06 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Ellemann-Mortensen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-19 tilføjes Bestyrelse: Mette Overgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-11-19 fjernes Bestyrelse: Erik Gramkow (formand) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Direktion: Peter Harbo Overgaard (direktør) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 fjernes Direktion: Søren Gramkow (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: po@himae.dk (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2018-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: sg@himae.dk (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-13 tilføjes Legale ejere: Bælumvej 7B Holding ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-11-13 fjernes Legale ejere: SD Gramkow ApS, AT. Lindgren ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Harbo Overgaard (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-11-13 fjernes Reelle ejere: Søren Gramkow (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-11 tilføjes Legale ejere: SD Gramkow ApS, AT. Lindgren ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-07-10 fjernes Legale ejere: SD Gramkow ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-06 fjernes Legale ejere: Bælumvej 7B Holding ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Gramkow (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-07-10 fjernes Reelle ejere: Søren Gramkow (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-07-06 fjernes Reelle ejere: Peter Harbo Overgaard (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Bestyrelse: Erik Gramkow (formand) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-07-06 fjernes Bestyrelse: Mette Overgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-05 fjernes Bestyrelse: Søren Gramkow (formand) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Direktion: Søren Gramkow (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-07-06 fjernes Direktion: Peter Harbo Overgaard (direktør) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: sg@himae.dk (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: po@himae.dk (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive el- og alarm-installationsforretning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-16 tilføjes Navne: HIMMERLAND ALARM & EL A/S (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-04-15 fjernes Navne: HIMMERLAND ALARM- EL & VVS A/S (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: po@himae.dk (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: ad@himae.dk (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-02 tilføjes Bestyrelse: Søren Gramkow (formand) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-10-02 fjernes Bestyrelse: Ann Dalby Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-01 fjernes Bestyrelse: Peter Harbo Overgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-02 tilføjes Direktion: Peter Harbo Overgaard (direktør) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-10-02 fjernes Direktion: Erik Bonde Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-02 tilføjes Legale ejere: SD Gramkow ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2017-10-02 tilføjes Reelle ejere: Søren Gramkow (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-30 fjernes Legale ejere: AE 2006 HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-18 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2014-03-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-08-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Harbo Overgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive el, alarm- og vvs-installationsforretning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2013-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Navne: HIMMERLAND ALARM- EL & VVS A/S (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2013-08-21 fjernes Navne: HIMMERLAND ALARM- EL & VVS ApS (offentliggjort 2012-09-10)
Den 2013-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Vedtægter: 2013-08-22 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2013-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-08-23)
Den 2013-08-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-04-16)
Den 2013-08-22 fjernes Direktion: Peter Harbo Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trykkerivej 4, 9560 Hadsund (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2012-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bælumvej 7, 9575 Terndrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-09-06 tilføjes Navne: HIMMERLAND ALARM- EL & VVS ApS (offentliggjort 2012-09-10)
Den 2012-09-05 fjernes Navne: HIMMERLAND ALARM & EL ApS (offentliggjort 2009-09-30)
Den 2012-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: ad@himae.dk (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bælumvej 7, 9575 Terndrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejerigade 3, 9560 Hadsund (offentliggjort 2010-04-27)
Den 2010-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejerigade 3, 9560 Hadsund (offentliggjort 2010-04-27)
Den 2010-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bælumvej 7 b., 9575 Terndrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-09 tilføjes Direktion: Erik Bonde Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 tilføjes Legale ejere: AE 2006 HOLDING ApS, Bælumvej 7B Holding ApS (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2009-09-01 tilføjes Navne: HIMMERLAND ALARM & EL ApS (offentliggjort 2009-09-30)
Den 2009-08-31 fjernes Navne: HIMMERLANDS ALARM- & INSTALLATIONSFORRETNING ApS (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-25 fjernes Revisor: Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2004-04-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bælumvej 7 b., 9575 Terndrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bælumvej 7 b., 9575 Terndrup (offentliggjort 2006-08-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bælumvej 7 b., 9575 Terndrup (offentliggjort 2006-08-15)
Den 2006-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedevej 15, 9575 Terndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-28 tilføjes Navne: HIMMERLANDS ALARM- & INSTALLATIONSFORRETNING ApS (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-06-27 fjernes Navne: HIMMERLANDS ALARMSERVICE ApS (offentliggjort 2004-04-16)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-02 fjernes Stiftere: Peter Harbo Overgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 15, 9575 Terndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Direktion: Peter Harbo Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2004-04-20)
Den 2004-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)