Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ekkodalen 86, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddeplantagen 22, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Overgaard, Anne Marie Overgaard, Anders Overgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Vedtægter: 2017-08-09 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-13 tilføjes Vedtægter: 2017-06-13 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-13 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-14 tilføjes Direktion: Anders Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddeplantagen 22, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2011-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: A C Hansens Alle 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-10-21 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2009-10-21 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2008-09-29 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2008-09-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Guldsmede- og juvelerforretninger (offentliggjort 2004-11-12)
Den 2007-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og handel med værdipapirer samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 240.384,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 tilføjes Legale ejere: Anne Marie Overgaard, Anders Overgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2007-10-24 tilføjes Vedtægter: 2007-10-24 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: A C Hansens Alle 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: A C Hansens Alle 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2005-08-18)
Den 2005-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: A C Hansens Alle 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2005-08-18)
Den 2005-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Behrendtsvej 23, 1. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Behrendtsvej 23, 1. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Direktion: Søren Overgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Direktion: Anders Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Allé 30, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2004-10-07 tilføjes Hovedbranche: Guldsmede- og juvelerforretninger (offentliggjort 2004-11-12)
Den 2004-10-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Allé 30, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2004-02-19 tilføjes Direktion: Anders Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Legale ejere: Søren Overgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2004-02-19 tilføjes Navne: SOJAA ApS (offentliggjort 2004-04-02)
Den 2004-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2004-02-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Stiftere: Søren Overgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-04-02)
Den 2004-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)