Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønæshave 18, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: D. Christensens Vej 10, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-10 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-12-08 tilføjes Direktion: Jan Arthur Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Jan Arthur Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-02-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: D. Christensens Vej 10, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2009-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2007-02-28)
Den 2008-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-02-25 tilføjes Vedtægter: 2008-02-25 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2007-02-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-29 tilføjes Direktion: Jan Arthur Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-29 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2004-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-03-29 tilføjes Legale ejere: Jan Arthur Sørensen (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2004-03-29 tilføjes Navne: 4858 HOLDING ApS (offentliggjort 2004-04-07)
Den 2004-03-29 tilføjes Reelle ejere: Jan Arthur Sørensen (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2004-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-03-29 tilføjes Stiftere: Jan Arthur Sørensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-04-07)
Den 2004-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)