Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Kaarsberg | 04.06.2015 | direktør |
Søren Henrik Hansen | 26.03.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Dommerby Kristiansen | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mette Kaarsberg | 20.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Nikolaj Hansen | 18.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Brian Schiønning Larsen | 18.03.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Wårsøe | 01.07.2022 | 08.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Møller Nielsen | 18.03.2019 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |