Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Werge Kallmayer | 01.04.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Funder Berg | 17.06.2016 | 31.03.2022 | direktør |
Kenneth Boll | 01.01.2015 | 17.06.2016 | direktør |
Jens Funder Berg | 26.03.2004 | 01.01.2015 | direktør |
Carsten Bank-Mikkelsen | 26.03.2004 | 12.01.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mireille Pauline Oosterman-Waterbeek | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Olle Backman | 29.04.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Ulf Patrik Gustafsson | 30.01.2020 | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Emanuel Stenlund | 30.01.2020 | 28.04.2021 | formand |
Per Lilholt | 08.03.2018 | 30.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Winther Moberg | 01.06.2014 | 30.01.2020 | formand |
Kenneth Boll | 08.07.2013 | 30.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Rasmus Bek | 08.07.2013 | 01.06.2014 | formand |
Jens Funder Berg | 12.01.2012 | 30.01.2020 | næstformand |
Carsten Bank-Mikkelsen | 12.01.2012 | 08.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Torben Frigaard Rasmussen | 12.01.2012 | 08.07.2013 | formand |