Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2008-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 fjernes Navne: GENE HOUSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Stiftere: ØSTJYSK INNOVATION A/S, Zuzanna Katarzyna Bukowy, Ulla Birgitte Vogel, Uddannelses- og Forsknings- ministeriet, Eszter Rockenbauer, ENBAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2004-04-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Bestyrelse: Gyda Marie Bay (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Direktion: Ulla Birgitte Vogel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 tilføjes Bestyrelse: Gyda Marie Bay (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Direktion: Ulla Birgitte Vogel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle en metode til at estimere risikoen for at udvikle kræft ved brug af sekvens polymorphism i en specifik region på kromosom 19, samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2004-04-20)
Den 2004-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Navne: GENE HOUSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Stiftere: ØSTJYSK INNOVATION A/S, Zuzanna Katarzyna Bukowy, Ulla Birgitte Vogel, Uddannelses- og Forsknings- ministeriet, Eszter Rockenbauer, ENBAN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Vedtægter: 2004-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)