Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-11 tilføjes Navne: ROYAL FISH KONTOREJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-10 fjernes Navne: ROYAL FISH KONTOREJENDOMME A/S (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-11 tilføjes Vedtægter: 2021-02-11 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-11 fjernes Bestyrelse: Per Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-10-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder køb, salg og udlejning af fast ejendom, samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksom-hed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Vedtægter: 2011-03-14 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 43, 7700 Thisted (offentliggjort 2009-09-10)
Den 2009-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragsbækvej 48, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-05-18)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-05-18)
Den 2004-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragsbækvej 48, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-23 tilføjes Bestyrelse: Per Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2004-03-23 tilføjes Direktion: Donald Møller Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Legale ejere: DA HOLDING AF 1. APRIL 1998 ApS (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2004-03-23 tilføjes Navne: ROYAL FISH KONTOREJENDOMME A/S (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2004-03-23 tilføjes Reelle ejere: Armando Pasquali, Donald Møller Kristensen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2004-03-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Stiftere: DA HOLDING AF 1. APRIL 1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2004-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)