Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TRANKEBAR HOLDING ApS (CVR 33353375) | 01.12.2010 | 07.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BLAQE ApS (CVR 35409637) | NORMAL | 01.08.2013 | 100,00% | 100,00% |
MEYER & MEYER ApS (CVR 27660215) | NORMAL | 12.05.2004 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
ALPHA FORUM ApS (CVR 29923159) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 14.09.2006 | 12.01.2022 | 100,00% | 100,00% |