Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-13 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-12-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensborg Kongevej 56, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2011-09-28)
Den 2011-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 863, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2011-09-27 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2011-09-27)
Den 2011-09-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-03 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2008-10-03 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i datterselskaber, at eje og udvikle og udleje software og dertil knyttet know-how indenfor direct marketing, drive handels- og servicevirksomhed og foretage investeringer i værdipapirer via de financielle markeder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Vedtægter: 2005-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 863, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2005-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 863, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2004-04-27)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 863, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2004-04-27)
Den 2004-03-15 tilføjes Direktion: Erik Christian Rosenkrantz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Legale ejere: ALTURUM ApS (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2004-03-15 tilføjes Navne: ALTURUM INVEST ApS (offentliggjort 2004-04-01)
Den 2004-03-15 tilføjes Reelle ejere: Erik Christian Rosenkrantz, Helene Rosenkrantz (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2004-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-15 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2004-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)