Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 99C-99D, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 2. MAJ 2004 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Revisor: GUNNI PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Stiftere: DANSK VÆKSTFINANSIERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Direktion: Martin Leding Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Bestyrelse: Ramon Riemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 99C-99D, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: 99C-99D (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-10 fjernes Bestyrelse: Klaus Afzelius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Bestyrelse: Klaus Afzelius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Bestyrelse: Bo Voss Schrader (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Direktion: Martin Leding Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Direktion: Ramon Riemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og services. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 2. MAJ 2004 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-19 fjernes Navne: ACCELERATE A/S (offentliggjort 2004-03-26)
Den 2004-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Vedtægter: 2004-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-06 fjernes Bestyrelse: Mogens Trygve Lied Flagstad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: 99C-99D (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 tilføjes Bestyrelse: Mogens Trygve Lied Flagstad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Direktion: Ramon Riemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Navne: ACCELERATE A/S (offentliggjort 2004-03-26)
Den 2004-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Revisor: GUNNI PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Stiftere: DANSK VÆKSTFINANSIERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)