Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Madsen Optik ApS. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål består i at eje kapitalandele samt eje og drive fast ejendom. (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-06-21 tilføjes Vedtægter: 2016-06-21 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-06-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2015-09-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-08-26)
Den 2010-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåmunkevej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-19 tilføjes Direktion: Henrik Fisker Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er At eje anparter i Nyt Syn Holstebro A/S samt eje og drive fast ejendom erhvervsmæssigt. (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2004-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Fisker Madsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2004-03-19 tilføjes Navne: LØVENHART HOLDING ApS (offentliggjort 2004-03-19)
Den 2004-03-19 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fisker Madsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2004-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2004-03-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Stiftere: Henrik Fisker Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Vedtægter: 2004-03-19 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2004-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-19)
Den 2004-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)