Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2018-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Åsletten 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-15 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: svend.v.pedersen@gmail.com (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Legale ejere: HO. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Navne: HO, INVEST ApS (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Reelle ejere: Svend Vestergaard Pedersen (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Stiftere: HO. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2014-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: svend.v.pedersen@gmail.com (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2013-06-04 tilføjes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2013-06-04 fjernes Direktion: Anette Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er afvikling af ejendomsmæglervirksomhed samt handel og investering. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2010-05-31 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2007-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2007-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2007-06-12 tilføjes Legale ejere: HO. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2007-06-12 tilføjes Reelle ejere: Svend Vestergaard Pedersen (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2007-01-18 tilføjes Direktion: Anette Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 fjernes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Navne: HO, INVEST ApS (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2007-01-17 fjernes Navne: REALBOLIG ApS (offentliggjort 2005-01-12)
Den 2007-01-18 fjernes Binavne: RELBOLIGALANYA ApS, REALBOLIGTYRKIET ApS, REALBOLIG TAASTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsletten 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åsletten 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-28 tilføjes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-28 fjernes Direktion: Anette Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Direktion: Anette Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsletten 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 121, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-06 fjernes Binavne: REALMÆGLERNE TAASTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-20 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2004-04-06)
Den 2004-11-18 tilføjes Navne: REALBOLIG ApS (offentliggjort 2005-01-12)
Den 2004-11-17 fjernes Navne: REALMÆGLERNE TAASTRUP ApS (offentliggjort 2004-03-29)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 121, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-15 tilføjes Binavne: REALMÆGLERNE TAASTRUP ApS, RELBOLIGALANYA ApS, REALBOLIGTYRKIET ApS, REALBOLIG TAASTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2004-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-15 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2004-03-15 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2004-04-06)
Den 2004-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Navne: REALMÆGLERNE TAASTRUP ApS (offentliggjort 2004-03-29)
Den 2004-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2004-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2004-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2004-03-15 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Stiftere: HO. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2004-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2004-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-14)