Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Interessenter | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 4, 2990 Nivå (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjælsø Alle 7, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-01-18 tilføjes Vedtægter: 2016-01-18 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2015-04-22 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2015-04-22 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-27)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-27)
Den 2004-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjælsø Alle 7, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2004-03-01 tilføjes Bestyrelse: Ib Henrik Rønje (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, eje, udleje og sælge ejendommen Kongevejen 102-104, 3460 Birkerød samt andre ejendomme. Som led i ovenstående formål kan kommanditselskabet endvidere foretage kapitalplacering i værdipapirer samt andre investeringsformer, som står i naturlig forbindelse med hovedformålet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET KONGEVEJEN 102-104 ApS (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2004-03-01 tilføjes Legale ejere: Ib Henrik Rønje, Torben Rønje (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2004-03-01 tilføjes Navne: K/S KONGEVEJEN 102-104 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-01 tilføjes Reelle ejere: Ib Henrik Rønje, Torben Rønje (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2004-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller af et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Vedtægter: 2004-03-01 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2004-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2004-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)