Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-05-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-05-07 tilføjes Vedtægter: 2021-05-07 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-05-07 fjernes Revisor: Fetterlein registreret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-01-27 tilføjes Revisor: Fetterlein registreret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2016-01-27 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Fetterlein (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2010-04-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Fetterlein (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2010-04-01 fjernes Revisor: STEEN KOCH REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parcelvej 112, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 tilføjes Direktion: Viggo Ib Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og ligninde kapitalandele i virksomheder som anlægsinvestering og tilhørende konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Legale ejere: Viggo Ib Nielsen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2004-03-11 tilføjes Navne: HJORTHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2004-03-29)
Den 2004-03-11 tilføjes Reelle ejere: Viggo Ib Nielsen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2004-03-11 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2004-03-11 tilføjes Revisor: STEEN KOCH REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Stiftere: Viggo Ib Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Vedtægter: 2004-03-11 (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2004-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-29)
Den 2004-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)