Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Bruun Frandsen | 17.03.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dan Steenbjerg Rasmussen | 01.07.2005 | 01.01.2010 | adm. dir |
Niels Castle | 17.03.2004 | 01.01.2007 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Bruun Frandsen | 01.04.2004 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dan Steenbjerg Rasmussen | 01.07.2005 | 01.01.2010 | bestyrelse |