Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2004-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AF 1.12.2001 ApS. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2004-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VESTJYSK EJENDOMSCENTER ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2007-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AF 26/6 2007 ApS. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2011-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GRINDSTED EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRINDSTED EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2020-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AP 1943 Holding 1 ApS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AP 1943 Holding 2 ApS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-16 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-12-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-08-31 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-08-31 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 fjernes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-04-28)
Den 2007-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller inddirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive ejendomsmælgervirksomhed samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-13 tilføjes Vedtægter: 2007-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 16, 7200 Grindsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 16, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-04-28)
Den 2004-03-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 16, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-08 tilføjes Direktion: Per Terkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Legale ejere: Per Terkelsen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2004-03-08 tilføjes Navne: TERKELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-04-05)
Den 2004-03-08 tilføjes Reelle ejere: Per Terkelsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2004-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-08 tilføjes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Stiftere: Per Terkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-04-05)
Den 2004-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)