Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåruplund 22, 7300 Jelling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-01 fjernes Direktion: Niels Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-01 fjernes Navne: TKV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Stiftere: Niels Erik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af anparter og aktier samt investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 tilføjes Vedtægter: 2011-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåruplund 22, 7300 Jelling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2010-04-08)
Den 2010-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2010-04-08)
Den 2010-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2010-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2010-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåruplund 22, 7300 Jelling (offentliggjort 2008-03-11)
Den 2008-09-17 tilføjes Navne: TKV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-16 fjernes Navne: TELEKÆDEN VEJLE HOLDING ApS (offentliggjort 2004-03-16)
Den 2008-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåruplund 22, 7300 Jelling (offentliggjort 2008-03-11)
Den 2008-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-03-23)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 tilføjes Direktion: Niels Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 tilføjes Navne: TELEKÆDEN VEJLE HOLDING ApS (offentliggjort 2004-03-16)
Den 2004-02-09 fjernes Navne: TELEKÆDEN VEJLE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-10 tilføjes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 tilføjes Stiftere: Niels Erik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-09 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-03-23)
Den 2004-01-01 tilføjes Navne: TELEKÆDEN VEJLE HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)