Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicholas Liebach | 09.10.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tatiana Chernova | 19.03.2013 | 09.10.2020 | adm. dir |
Poul Andreas Bertelsen | 07.01.2010 | 19.03.2013 | adm. dir |
Marianne Lytken | 30.07.2005 | 07.01.2010 | adm. dir |
Poul Andreas Bertelsen | 02.03.2004 | 30.07.2005 | adm. dir |
Ruslan Nurievitch Kamalov | 02.03.2004 | 30.07.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicholas Liebach | 09.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Irina Kanyuka | 09.10.2020 | formand |
Kasper Solfjeld | 14.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicholas Liebach | 01.09.2018 | 08.10.2020 | formand |
Tatiana Chernova | 16.09.2016 | 09.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Rehné | 16.09.2016 | 14.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Rehné | 02.09.2016 | 15.09.2016 | formand |
Thomas Ruhoff | 19.04.2013 | 01.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nicholas Liebach | 19.04.2013 | 02.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Elena Litinskaya | 19.03.2013 | 16.09.2016 | formand |
Claus Michael Grainger | 19.03.2013 | 19.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Steen Hay Simonsen | 19.03.2013 | 19.04.2013 | næstformand |
Elena Sergeevna Litinskaya | 20.06.2012 | 19.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Poul Andreas Bertelsen | 10.06.2011 | 19.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Frank Henning Charley Zaubitz | 10.06.2011 | 19.03.2013 | formand |
Youlia Pavlovna Namlinskaya | 30.07.2005 | 20.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Otto Tingleff | 30.07.2005 | 10.06.2011 | formand |