Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 16-18, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-19 fjernes Navne: PXX HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Revisor: Kim Hald Schütt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Stiftere: Stig Neuman Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-11 fjernes Direktion: Torben Lundager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration og nærtbeslægtet virksomhed.. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-16 tilføjes Navne: PXX HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-15 fjernes Navne: NEUCO HOLDING ApS (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2009-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-16 tilføjes Vedtægter: 2009-07-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2004-03-23)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 16-18, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophus Falcks Alle 2, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-11 tilføjes Direktion: Torben Lundager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 fjernes Direktion: Stig Neuman Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Navne: NEUCO HOLDING ApS (offentliggjort 2005-05-11)
Den 2005-05-10 fjernes Navne: S-N HOLDING ApS (offentliggjort 2004-12-14)
Den 2004-12-14 tilføjes Navne: S-N HOLDING ApS (offentliggjort 2004-12-14)
Den 2004-12-13 fjernes Navne: NEUCO ApS (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2004-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophus Falcks Alle 2, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 tilføjes Direktion: Stig Neuman Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2004-03-23)
Den 2004-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Navne: NEUCO ApS (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2004-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Revisor: Kim Hald Schütt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Stiftere: Stig Neuman Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)