Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-05 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-29 fjernes Navne: SELSKABET AF 05.03.2004 A/S (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-29 fjernes Stiftere: AA HOLDING AF 1996 A/S (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2013-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2013-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 fjernes Bestyrelse: Helge Andreas Busk (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-08-29 fjernes Direktion: Arne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-08-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2013-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-03-08)
Den 2013-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt udlejningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens fastsættelse. (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2013-08-27 tilføjes Navne: SELSKABET AF 05.03.2004 A/S (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2013-08-26 fjernes Navne: JVK FINANS A/S (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller den samlede besty-relse i forening. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner, det er påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-08-27 tilføjes Vedtægter: 2013-08-27 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2013-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-03-08)
Den 2013-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 7, 6683 Føvling (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2012-12-01 tilføjes Direktion: Arne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-12-01 fjernes Direktion: Kurt Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-19 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-06-19 fjernes Bestyrelse: Peter Henrik Falk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Bestyrelse: Helge Andreas Busk (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-03-07 fjernes Bestyrelse: Preben Møller Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Bestyrelse: Klaus Kalstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 7, 6683 Føvling (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2009-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-04-21 tilføjes Bestyrelse: Klaus Kalstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 fjernes Bestyrelse: Helge Andreas Busk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2004-06-21)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2007-03-01 tilføjes Direktion: Kurt Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 fjernes Direktion: Birgitte Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-23 tilføjes Bestyrelse: Michael Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-23 tilføjes Direktion: Birgitte Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-23 fjernes Direktion: Michael Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Bestyrelse: Helge Andreas Busk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 fjernes Bestyrelse: Michael Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-12 tilføjes Navne: JVK FINANS A/S (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2005-12-11 fjernes Navne: V-THERM MASKINPARK A/S (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2004-06-21)
Den 2004-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højagervej 6, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-05 tilføjes Bestyrelse: Michael Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Direktion: Michael Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2004-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-05 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2004-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Navne: V-THERM MASKINPARK A/S (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2004-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2004-03-05 tilføjes Stiftere: AA HOLDING AF 1996 A/S (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2004-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2004-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)