Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MUR & FLIS ApS. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandel i virksomheder, der driver murer- og entreprenørvirksomhed udlejningsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. Herudover har selskabet til formål at indgå forretninger på de finansielle markeder for såvel egne midler og lånte midler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Vedtægter: 2014-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Revisor: Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stentoften 28, 9550 Mariager (offentliggjort 2010-04-29)
Den 2010-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelhvarrevej 2, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelhvarrevej 2, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelhvarrevej 2, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelhvarrevej 2, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 tilføjes Direktion: Hans Henrik Bach Thostrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Bach Thostrup (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2004-02-25 tilføjes Navne: HHT-HOLDING ApS (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2004-02-25 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Bach Thostrup (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2004-02-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Revisor: Per Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Stiftere: Hans Henrik Bach Thostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2004-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)