Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Vagn Melstrup | 05.02.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Kristian Steffen Hansen | 20.02.2004 | 30.06.2013 | direktør |
Stig Christensen | 20.02.2004 | 16.11.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Vagn Melstrup | 21.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Juul Hansen | 21.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Melstrup Toft | 21.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christina Melstrup Toft | 21.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Preuthun Pedersen | 21.10.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarke Juul Bekhøj | 22.02.2022 | 04.07.2024 | bestyrelsesmedlem |