Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2004-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: MURERFIRMAET HOLGER JONASEN ApS. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HWJ ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2023-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2020-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-07-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-07-30 fjernes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-07-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2019-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-17 tilføjes Revisor: TJEK Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2015-04-17 fjernes Revisor: ERM Horsens P/S (offentliggjort 2015-04-18)
Den 2013-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 62, 7183 Randbøl (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2013-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 63, 7183 Randbøl (offentliggjort 2011-05-25)
Den 2011-11-16 tilføjes Revisor: ERM Horsens P/S (offentliggjort 2015-04-18)
Den 2011-11-16 fjernes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 63, 7183 Randbøl (offentliggjort 2011-05-25)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 63, 7183 Randbøl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 63, 7183 Randbøl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-03 tilføjes Direktion: Holger Worm Jonasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, kapitalanlæg, herunder investering og dermed beslægtet virksomhed, både direkte og gennem andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Legale ejere: Holger Worm Jonasen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2004-03-03 tilføjes Navne: HOLGER JONASEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2004-03-03 tilføjes Reelle ejere: Holger Worm Jonasen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2004-03-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2004-03-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2004-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2004-03-03 tilføjes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Stiftere: Holger Worm Jonasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Vedtægter: 2004-03-03 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2004-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-10)
Den 2004-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)