Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Bestyrelse: Torben Storm Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Direktion: Peter Bisgård Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-05 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af træemballage (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Legale ejere: DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Navne: DTE Ørstedsvej A/S (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Reelle ejere: Peter Bisgård Jensen (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Stiftere: DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-17 fjernes Direktion: Poul Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af træemballage (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og produktion af træemballage og dermed beslægtet virksomhed og udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2015-12-16 tilføjes Navne: DTE Ørstedsvej A/S (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2015-12-15 fjernes Navne: HR. JENSENS FISKERESTAURANT A/S (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-16 tilføjes Vedtægter: 2015-12-16 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2012-09-19 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2012-09-18 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2008-01-14)
Den 2012-09-19 tilføjes Navne: HR. JENSENS FISKERESTAURANT A/S (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2012-09-18 fjernes Navne: DTE MODULHUSE A/S (offentliggjort 2004-03-05)
Den 2012-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller 2 medlemmer af bestyrelsen, eller bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller 1 direktør (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2012-09-19 tilføjes Vedtægter: 2012-09-19 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Kildemoes (formand) (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2010-09-22 fjernes Bestyrelse: Erik Broegaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 tilføjes Direktion: Poul Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2008-01-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ (offentliggjort 2008-01-14)
Den 2007-09-27 fjernes Bestyrelse: Henning Skovgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevej 3 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2006-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2006-05-16 tilføjes Legale ejere: DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2006-05-16 tilføjes Reelle ejere: Peter Bisgård Jensen (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ (offentliggjort 2008-01-14)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevej 3 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-05 tilføjes Bestyrelse: Henning Skovgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Direktion: Peter Bisgård Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2004-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2004-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-05 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2004-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Navne: DTE MODULHUSE A/S (offentliggjort 2004-03-05)
Den 2004-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2004-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2004-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2004-03-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 tilføjes Stiftere: DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2004-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2004-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-13)