Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-31 tilføjes Legale ejere: Inger Marie Theodora Jensen, Finn Jensen (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-30 fjernes Legale ejere: Finn Jensen (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-31 tilføjes Reelle ejere: Inger Marie Theodora Jensen, Finn Jensen (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-30 fjernes Reelle ejere: Finn Jensen (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 tilføjes Vedtægter: 2024-08-30 (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 11, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 11, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 tilføjes Direktion: Finn Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel, herunder handel med finansielle instrumenter, samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 tilføjes Navne: FJR HOLDING ApS (offentliggjort 2004-03-08)
Den 2004-03-01 fjernes Navne: FJR HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 tilføjes Vedtægter: 2004-03-02 (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2004-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-08)
Den 2004-03-01 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 11, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 tilføjes Legale ejere: Finn Jensen (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2003-12-16 tilføjes Navne: FJR HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 tilføjes Reelle ejere: Finn Jensen (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2003-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)