Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Reelle ejere | Legale ejere | Direktion | ||||
xbrl | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Binavne | Hvidhvask | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Formål | Virksomhedsform | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2011-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FJELSØ ENTREPRISE A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Alu Glas A/S. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2012-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Alu Facader A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FJELSØ ENTREPRISE KBH. A/S. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FJELSØ ENTREPRISE A/S. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2014-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Alu Facader A/S. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjelsø Indoor A/S. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Smedje A/S. (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2017-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjelsø Partner V ApS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Partner IV ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2017-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Partner VI ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Aludan Facader A/S. (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Aludan Facader A/S. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2018-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Partner VI ApS. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Partner IX ApS. (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2019-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Partner XI ApS. (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2019-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Partner XII ApS. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2019-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjelsø Partner VIII ApS. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Partner II ApS. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2019-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Alu Facader A/S. (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2019-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Aludan Facader A/S. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2020-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Partner III ApS. (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjelsø Partner IV ApS. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Partner II ApS. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjelsø Partner II ApS. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2022-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjelsø Partner III 2022 ApS. (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-11-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Alu Facader A/S. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjelsø Alu Facader A/S. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjelsø Smedje A/S. (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-12-21 tilføjes Reelle ejere: Niels Mark Mogensen (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-12-20 fjernes Reelle ejere: Niels Mark Mogensen (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-12-04 tilføjes Legale ejere: DICE CO. ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-03 fjernes Legale ejere: DICE CO. ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-04 fjernes Direktion: Elise Hougaard Thorsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 tilføjes Direktion: Elise Hougaard Thorsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-01-19 fjernes Direktion: Niels Mark Mogensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Melchior (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-24 fjernes Bestyrelse: Anja Thomasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-03-16 fjernes Legale ejere: Fjelsø Partner VII ApS (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-24 fjernes Legale ejere: Fjelsø Partner I ApS (offentliggjort 2021-07-10)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: Fjelsø Partner X ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Fjelsø Partner X ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: Fjelsø Partner I ApS (offentliggjort 2021-07-10)
Den 2020-03-11 fjernes Legale ejere: Fjelsø Partner I ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-11-28 tilføjes Bestyrelse: Anja Thomasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2019-11-28 fjernes Bestyrelse: Peder Lind Nordestgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-14 tilføjes Legale ejere: Fjelsø Partner I ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-01-13 fjernes Legale ejere: FJELSØ PARTNER I ApS (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-17 tilføjes Legale ejere: Fjelsø Partner X ApS, Bygum A/S (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Fjelsø Partner VII ApS (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Testrupvej 5, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Testrupvej 10, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-17 tilføjes Binavne: Fjelsø Holding A/S, Fjelsø Gruppen A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-16 fjernes Binavne: FJELSØ SMEDJE A/S, FJELSØ A/S, CUBEX SYSTEMER A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 tilføjes Navne: Fjelsø A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-16 fjernes Navne: FJELSØ HOLDING A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Niels Mark Mogensen alene eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-17 tilføjes Vedtægter: 2016-03-17 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2014-11-14 tilføjes Legale ejere: FJELSØ PARTNER I ApS, DICE CO. ApS (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2014-11-14 tilføjes Reelle ejere: Niels Mark Mogensen (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2013-02-08 tilføjes Binavne: FJELSØ SMEDJE A/S, FJELSØ A/S, CUBEX SYSTEMER A/S, FJELSØ INVEST A/S, FJELSOE A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2013-02-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt at eje ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 tilføjes Navne: FJELSØ HOLDING A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2012-12-11 fjernes Navne: FJELSØ INVEST ApS (offentliggjort 2010-06-16)
Den 2012-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2012-12-12 tilføjes Vedtægter: 2012-12-12 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2012-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-02-08)
Den 2012-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2012-12-12 fjernes Binavne: FJELSØ HOLDING ApS, FJELSØ ApS, FJELSO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-28 tilføjes Bestyrelse: Peder Lind Nordestgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-28 fjernes Bestyrelse: Bent Kærsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-05 fjernes Binavne: NMM INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-05-24)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-07-05 fjernes Binavne: FJELSØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Testrupvej 10, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2010-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundvej 28, 8800 Viborg (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2010-06-11 tilføjes Navne: FJELSØ INVEST ApS (offentliggjort 2010-06-16)
Den 2010-06-10 fjernes Navne: NMM INVEST ApS (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Bestyrelse: Bent Kærsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-27 fjernes Bestyrelse: Per Just Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundvej 28, 8800 Viborg (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2007-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 32, 2., 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-12-20 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 32, 2., 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2004-03-03 tilføjes Bestyrelse: Per Just Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-03 tilføjes Binavne: FJELSØ ApS, NMM INVEST ApS, FJELSØ HOLDING ApS, FJELSØ ApS, FJELSO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Direktion: Niels Mark Mogensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2004-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Navne: NMM INVEST ApS (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2004-03-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Stiftere: Kærsgaard Group ApS, Fjelsø Indoor A/S, DICE CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2004-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)