Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, st., 1360 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: kayaolgunaps@tiscali.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-31 fjernes Navne: KAYA & OLGUN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Stiftere: Sedat Olgun, Necati Kaya (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-12 fjernes Direktion: Sedat Olgun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-03-30)
Den 2007-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 tilføjes Vedtægter: 2007-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kayaolgunaps@tiscali.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, st., 1360 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalens Kvt 52, 1. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jan Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-24 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jan Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-18 fjernes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalens Kvt 52, 1. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-20 tilføjes Direktion: Sedat Olgun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-03-30)
Den 2004-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Navne: KAYA & OLGUN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Stiftere: Sedat Olgun, Necati Kaya (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)