Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stasevangsvej 10, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2021-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 369, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2021-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: er@rytter-as.dk (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2004-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RYTTER A/S. (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2006-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AF 8. MARTS 1992 A/S. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2013-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: DB Bygherrerådgivning og Byggeledelse ApS. (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2016-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: D + H Arkitekter IVS. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TF Cykler ApS. (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DB Bygherrerådgivning og Byggeledelse ApS. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RYTTER ARK GROUP A/S. (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2015-09-28 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2015-09-28 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-03-01 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2011-03-01 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-06-24)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: LCCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier, anparter og fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Vedtægter: 2005-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-06-24)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 369, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2004-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: 13, kl. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-15 tilføjes Navne: EMANUEL RYTTER HOLDING ApS (offentliggjort 2004-03-17)
Den 2004-03-14 fjernes Navne: RYTTER HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-17)
Den 2004-03-14 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: 13, kl. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-18 tilføjes Direktion: Emanuel Rytter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-18 tilføjes Legale ejere: Emanuel Rytter (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2004-02-18 tilføjes Navne: RYTTER HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-18 tilføjes Reelle ejere: Emanuel Rytter (offentliggjort 2017-10-15)
Den 2004-02-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-02-18 tilføjes Revisor: LCCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Stiftere: Emanuel Rytter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)