Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Emil Ajslev | 01.06.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Jørgensen | 01.10.2015 | 01.06.2024 | adm. dir |
Gitte Lehnert | 21.07.2010 | 30.09.2015 | adm. dir |
Jens Dalsgaard Løgstrup | 06.04.2009 | 21.07.2010 | adm. dir |
Allan Jørgensen | 03.05.2006 | 06.04.2009 | adm. dir |
Ole Ejner Viggo Andersen | 27.04.2005 | 03.05.2006 | adm. dir |
Per Skougaard Jespersen | 27.02.2004 | 27.04.2005 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Emil Ajslev | 01.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Alexander von Lowzow | 22.11.2023 | formand |
Arve Johan Andresen | 30.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jannick Emil Adeltoft Ajslev | 30.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Emil Ajslev | 22.11.2023 | 31.05.2024 | næstformand |
Kenneth Emil Ajslev | 31.07.2017 | 21.11.2023 | formand |
Torben Alexander von Lowzow | 31.07.2017 | 21.11.2023 | næstformand |
Kenneth Emil Ajslev | 30.05.2013 | 30.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Markus Valdemar Sjöholm | 24.11.2011 | 19.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Ajslev | 02.03.2009 | 09.07.2017 | formand |
Sigge Lennart Haraldsson | 02.03.2009 | 02.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Thomas William Dedert | 12.11.2008 | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Alexander von Lowzow | 12.11.2008 | 30.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hagelstam | 03.11.2005 | 24.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ole Ejner Viggo Andersen | 27.04.2005 | 21.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Leif Jensen | 27.04.2005 | 03.11.2005 | formand |
Wilhelmus Reinier Maria Zwitserloot | 08.03.2004 | 08.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Thomas William Dedert | 08.03.2004 | 03.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Lindberg Iversen | 08.03.2004 | 26.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jan Ingvar Dahlquist | 27.02.2004 | 12.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Buch Lund | 27.02.2004 | 03.11.2005 | bestyrelsesmedlem |