Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 208, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Direktion: Morten Hauberg-Tychsen (direktion) (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-26 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Legale ejere: APOLLO INVEST ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Navne: XENOFON ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-05-01 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Reelle ejere: Morten Hauberg-Tychsen, Kim Holm (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Stiftere: APOLLO INVEST ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2015-02-17 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2013-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2013-12-23 tilføjes Vedtægter: 2013-12-23 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2013-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-05-01 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2013-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 208, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2013-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikkevej 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-31 fjernes Direktion: Christian Janus Erdmann Fürst (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-20 tilføjes Direktion: Christian Janus Erdmann Fürst (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikkevej 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-26 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Legale ejere: APOLLO INVEST ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Navne: XENOFON ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Reelle ejere: Morten Hauberg-Tychsen, Kim Holm (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-02-26 tilføjes Stiftere: APOLLO INVEST ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2004-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-17)