Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ove Stig Lauritsen | 18.01.2011 | formand |
Torben Michael Schulz | 02.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Leheen Ditlevsen | 02.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Kragh Thomsen | 06.01.2015 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Annette Kiil Schulz | 18.01.2011 | 11.12.2014 | bestyrelsesmedlem |