Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalhøjen 63, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-05-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-17 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Navne: HAVE INVEST ApS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Stiftere: Hasse Vernerfelt (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 fjernes Direktion: Hasse Vernerfelt (adm. dir) (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendom samt finansiering m.v. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2014-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2014-02-05 tilføjes Vedtægter: 2014-02-05 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2012-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalhøjen 63, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2012-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 6, 2. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2009-08-28)
Den 2009-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 6, 2. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2009-08-28)
Den 2009-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhulevej 8, 8920 Randers NV (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhulevej 8, 8920 Randers NV (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhulevej 8, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2006-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhulevej 8, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-09-07)
Den 2006-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: K L Knudsensvej 42, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2005-08-30)
Den 2005-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: K L Knudsensvej 42, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2005-08-30)
Den 2005-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvangsvej 52, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvangsvej 52, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-17 tilføjes Direktion: Hasse Vernerfelt (adm. dir) (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2004-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-05-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2004-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-17 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2004-02-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-17 tilføjes Navne: HAVE INVEST ApS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2004-02-17 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2004-02-17 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2004-02-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2004-02-17 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2004-02-17 tilføjes Stiftere: Hasse Vernerfelt (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2004-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2004-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-03)