Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Aage Hansen | 06.02.2004 | 28.12.2016 | 10,00-14,99% | 50,00 % |
Søren Derby Hansen | 06.02.2004 | 27.12.2016 | 90,00-99,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S (CVR 82588213) | NORMAL | 01.12.2007 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |