Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2009-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: H.J.H. I 63 ApS. (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2013-10-21 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPAN DANMARK A/S. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 42, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskilstrupvej 13, 4683 Rønnede (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-10-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: HAH INVEST ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 fjernes Legale ejere: CAH INVEST ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Hoffmann (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Camilla Hoffmann Imms (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: HAH INVEST ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Hans Jørgen Hoffmann (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2018-09-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskilstrupvej 13, 4683 Rønnede (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 17, 4690 Haslev (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: hanshanne@me.com (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-19 tilføjes Bestyrelse: Hanne Margrethe Hoffmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-19 fjernes Bestyrelse: Martin Hoffmann (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-18 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Hoffmann (formand) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-19 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-19 fjernes Direktion: Martin Hoffmann (direktion) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: HAH INVEST ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: MAH INVEST ApS (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2017-02-28 fjernes Legale ejere: HAH INVEST ApS (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-04 tilføjes Direktion: Martin Hoffmann (direktion) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2014-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration- og konsulentvirksomhed og handel samt at fungere holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 17, 4690 Haslev (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2012-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermelinvej 11, 4690 Haslev (offentliggjort 2011-04-28)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermelinvej 11, 4690 Haslev (offentliggjort 2011-04-28)
Den 2011-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskilstrupvej 13, 4683 Rønnede (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2009-02-12 tilføjes Legale ejere: HAH INVEST ApS, MAH INVEST ApS, CAH INVEST ApS (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2008-04-21 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Hoffmann (formand) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2008-04-21 tilføjes Reelle ejere: Camilla Hoffmann Imms (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2008-04-21 fjernes Direktion: Hans Jørgen Hoffmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-03-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Hoffmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskilstrupvej 13, 4683 Rønnede (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskilstrupvej 13, 4683 Rønnede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskilstrupvej 13, 4683 Rønnede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 tilføjes Navne: H.J.H. ApS (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2004-02-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Hoffmann (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2004-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2004-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)