Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 128, 2. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Binavne: KROGH IT ApS (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Direktion: Michael Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-09 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Legale ejere: Michael Krogh (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Navne: MICHAEL KROGH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Reelle ejere: Michael Krogh (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 128, 2. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 128, 2. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 128, 2. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 128, 2. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 128, 2. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 128, 2. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 128, 2. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Piletoften 36, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2013-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2013-05-17 tilføjes Vedtægter: 2013-05-17 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Piletoften 36, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2004-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-22 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-11 tilføjes Direktion: Michael Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-06-11 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-11 tilføjes Legale ejere: Michael Krogh (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-06-11 tilføjes Navne: MICHAEL KROGH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-06-10 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1786 (offentliggjort 2004-02-11)
Den 2004-06-11 tilføjes Reelle ejere: Michael Krogh (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-06-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BAYER ApS STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-09 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-09 tilføjes Binavne: KROGH IT ApS (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-02-09 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-09 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-02-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-02-09 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1786 (offentliggjort 2004-02-11)
Den 2004-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-02-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-02-09 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2004-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-28)