Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjørn Michael Bengtsson | 28.08.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Sonne Ravn | 20.04.2009 | 21.11.2012 | direktion |
Per Bodé | 11.06.2008 | 03.10.2013 | direktion |
Tom Taaning Petersen | 19.12.2007 | 20.04.2009 | direktion |
Ivan Andsager Petz | 22.12.2005 | 11.06.2008 | direktion |
Tom Taaning Petersen | 18.12.2003 | 22.12.2005 | direktion |