Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockflethsvej 32, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-04 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-24 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: peterulevring@gmail.com (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Legale ejere: Lene Ulbjerg Levring, Peter Martin Ulbjerg Levring (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Navne: LEVRING FINANS ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Reelle ejere: Peter Martin Ulbjerg Levring (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Stiftere: TROPMIT ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-03-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-09)
Den 2019-11-08 Statstidende Dekret
Den 2019-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-09)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-09)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Peter Martin Ulbjerg Levring (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-24 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2016-11-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2016-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-11-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-24 tilføjes Direktion: Peter Martin Ulbjerg Levring (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2016-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansieringsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2016-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: peterulevring@gmail.com (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2016-10-23 fjernes Kontaktoplysninger: leneulevring@gmail.com (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2016-10-24 tilføjes Vedtægter: 2016-10-24 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Peter Martin Ulbjerg Levring (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-27 tilføjes Legale ejere: Peter Martin Ulbjerg Levring (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2015-11-27 tilføjes Reelle ejere: Peter Martin Ulbjerg Levring (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: leneulevring@gmail.com (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2012-06-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2012-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockflethsvej 32, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2011-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-06-28 tilføjes Direktion: Peter Martin Ulbjerg Levring (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2011-06-28 fjernes Direktion: Vagn Levring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2011-06-28 tilføjes Navne: LEVRING FINANS ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2011-06-27 fjernes Navne: S.T. FINANS ApS (offentliggjort 2004-02-06)
Den 2011-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2011-06-28 tilføjes Vedtægter: 2011-06-28 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-07 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-04 tilføjes Direktion: Vagn Levring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2004-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-04 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2004-02-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2004-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2004-02-04 tilføjes Legale ejere: Lene Ulbjerg Levring (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2004-02-04 tilføjes Navne: S.T. FINANS ApS (offentliggjort 2004-02-06)
Den 2004-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2004-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2004-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2004-02-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Stiftere: TROPMIT ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2004-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2004-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)