Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2012-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PRESLAKAN ApS. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2018-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jore ApS. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2020-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IPV Holding ApS. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Soft Holding ApS. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2021-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Epilation Clinic ApS. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Epilation Clinic ApS. (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2022-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Artha Strandgade P/S. (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Bandholm Invest ApS. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bandholm Invest ApS. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 19, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Sundpark 12, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: peter.reich@dstny.dk (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Kontaktoplysninger: pre@ipvision.dk (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Sundpark 12, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevangsvej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: pre@ipvision.dk (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: Joselie Invest Holding ApS, PRE Invest Holding ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: Peter Reich, Cecilie Reich, Josephine Reich (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-06-30 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Reich, Josephine Reich, Peter Reich (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-06-29 fjernes Reelle ejere: Cecilie Reich, Josephine Reich, Peter Reich (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 tilføjes Legale ejere: Cecilie Reich, Josephine Reich (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2019-11-06 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Reich, Josephine Reich, Peter Reich (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Reelle ejere: Peter Reich (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2019-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-05 tilføjes Vedtægter: 2019-11-05 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, import, industri, konsulentvirksomhed, salg af tjenesteydelser og investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-06 tilføjes Vedtægter: 2014-10-06 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2013-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangsvej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevangsvej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2005-05-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevangsvej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-02 tilføjes Direktion: Peter Reich (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Legale ejere: Peter Reich (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2004-02-02 tilføjes Navne: BULLTRADING ApS (offentliggjort 2004-02-06)
Den 2004-02-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Reich, Peter Reich (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2004-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-02-02 tilføjes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Stiftere: Peter Reich (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-02-06)
Den 2004-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)