Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-13 tilføjes Direktion: Karen Merete Buchhave Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 fjernes Direktion: Lars Bo Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 tilføjes Reelle ejere: Karen Merete Buchhave Jensen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-07-16 fjernes Reelle ejere: Lars Bo Jensen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: lbj@ascendas.dk (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: lbj@innovent.dk (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: lbj@innovent.dk (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2008-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørvigvej 26, 6040 Egtved (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2008-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 30, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 30, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-18 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2004-02-18)
Den 2004-02-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-03 tilføjes Direktion: Lars Bo Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2004-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, service- og finansieringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Legale ejere: ASCEND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-01)
Den 2004-02-03 tilføjes Navne: INNOVENT ApS (offentliggjort 2004-02-06)
Den 2004-02-03 tilføjes Reelle ejere: Lars Bo Jensen (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2004-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Stiftere: ASCEND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Vedtægter: 2004-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-02-06)
Den 2004-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)