Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRANIDAN ApS. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 1803 EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2013-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SK KØBENHAVN ApS. (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: sw@eventzoom.dk (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-20 tilføjes Vedtægter: 2015-12-20 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-20 fjernes Revisor: Henrik Søeborg (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2009-06-30 tilføjes Legale ejere: Pia Grandsgaard Christensen, Søren Westergaard Nielsen (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2009-06-30 tilføjes Reelle ejere: Pia Grandsgaard Christensen, Søren Westergaard Nielsen (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 17, 1. th., 1057 København K (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2005-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongeslusen 3, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongeslusen 3, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-28 tilføjes Direktion: Søren Westergaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med og investering i ejendomme og værdipapirer i såvel indland som udland, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Navne: BUSINESS FACTORY HOLDING ApS (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2004-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2004-01-28 tilføjes Revisor: Henrik Søeborg (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2004-01-28 tilføjes Stiftere: Søren Westergaard Nielsen, Pia Grandsgaard Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2004-01-28 tilføjes Vedtægter: 2004-01-28 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2004-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-02-12)
Den 2004-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)