Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALFRED NIELSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 tilføjes Vedtægter: 2018-10-09 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2013-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egelandsvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-04)
Den 2013-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bovænget 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-02-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bovænget 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bovænget 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bovænget 9, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-26 tilføjes Direktion: Sonny Holm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-02-25)
Den 2004-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Legale ejere: Sonny Holm Nielsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2004-01-26 tilføjes Navne: SONNY NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-02-05)
Den 2004-01-26 tilføjes Reelle ejere: Sonny Holm Nielsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2004-01-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2004-01-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2004-01-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-01-26 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2004-01-26 tilføjes Stiftere: Sonny Holm Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Vedtægter: 2004-01-26 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2004-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-02-05)
Den 2004-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)