Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Bygade 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-03 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Kontaktoplysninger: jb@na-ejendom.dk (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Legale ejere: CANAMA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Navne: HØRNINGPARKEN ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Reelle ejere: Niels Karsten Albertsen, Mathilde Mandal Albertsen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Stiftere: NA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-09-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-09-01 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-30 fjernes Direktion: Johnny Bihl (direktør) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Bygade 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 88, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@na-ejendom.dk (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-09-29 tilføjes Direktion: Johnny Bihl (direktør) (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-09-29 fjernes Direktion: Niels Karsten Albertsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-29 tilføjes Vedtægter: 2020-09-29 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2020-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 88, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 88, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-26 tilføjes Reelle ejere: Mathilde Mandal Albertsen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-19 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2013-03-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-03-11)
Den 2011-09-28 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 88, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2010-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 135, 8250 Egå (offentliggjort 2008-08-22)
Den 2009-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage anlægsinvesteringer i fast ejendom samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Selskabet kan afgive kaution og stil-le sikkerhed, herunder pant for forpligtelser, der påhviler trediemand. Selskabet kan anvende egen- og/eller lånefinansierede instrumenter til afdækning af forret-ningsmæssige risici og/eller som investering, herunder spekulation, på linie med andre investeringsobjekter. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2009-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2009-07-07 tilføjes Vedtægter: 2009-07-07 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2008-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 135, 8250 Egå (offentliggjort 2008-08-22)
Den 2008-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmehaven 71, 8520 Lystrup (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-03-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmehaven 71, 8520 Lystrup (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2007-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåbærhaven 73, 8520 Lystrup (offentliggjort 2004-12-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Legale ejere: CANAMA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2007-02-12 tilføjes Reelle ejere: Niels Karsten Albertsen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-10-02 tilføjes Navne: HØRNINGPARKEN ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2006-10-01 fjernes Navne: CITY 4, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2004-02-03)
Den 2004-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærhaven 73, 8520 Lystrup (offentliggjort 2004-12-09)
Den 2004-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkhøj 18, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkhøj 18, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-03 tilføjes Direktion: Niels Karsten Albertsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2004-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-03 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2004-02-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2004-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2004-02-03 tilføjes Navne: CITY 4, ÅRHUS ApS (offentliggjort 2004-02-03)
Den 2004-02-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2004-02-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2004-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2004-02-03 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Stiftere: NA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2004-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2004-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-05)