Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: EFFECTOR NORDIC A/S. (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2013-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: MEDIA KØBENHAVN A/S. (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2019-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-05 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-05 tilføjes Vedtægter: 2019-09-05 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-05 fjernes Bestyrelse: Elisabeth Tissot Ludvig (bestyrelse) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: elisabethludvig@gmail.com (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-04-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-04-07 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-11 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-01-11 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2014-05-28 fjernes Bestyrelse: Franco Esposito (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-11-16 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2009-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje og besidde kapitalandele i andre erhvervsvirksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2008-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2008-05-23 tilføjes Vedtægter: 2008-05-23 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finderupvej 83, 2770 Kastrup (offentliggjort 2007-04-27)
Den 2007-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 29, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2004-09-15)
Den 2007-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-10 tilføjes Bestyrelse: Franco Esposito (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 29, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2004-09-15)
Den 2004-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 29, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 29, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-15 tilføjes Direktion: Elisabeth Tissot Ludvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Legale ejere: Elisabeth Tissot Ludvig (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2004-01-15 tilføjes Navne: TISSOT LUDVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-01-15 tilføjes Reelle ejere: Elisabeth Tissot Ludvig (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2004-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2004-01-15 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)