Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Bibranche | Ejerskaber | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-07 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-06 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-07 fjernes Bibranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2005-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: VINA DIVINA ApS. (offentliggjort 2020-06-28)
Den 2013-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RETINALYZE SYSTEM A/S. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RETINALYZE SYSTEM A/S. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: T&R Holding IVS. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2019-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VINA DIVINA ApS. (offentliggjort 2020-06-28)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 tilføjes Binavne: Retinalyze Aps (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 tilføjes Navne: Lukas Øjenhospital Aps (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 fjernes Navne: RETINALYZE ApS (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 tilføjes Vedtægter: 2020-11-06 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Direktion: Jens Erik Mohr Thygesen (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-17 fjernes Direktion: Robert Birger Birch (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Mohr Thygesen (formand) (offentliggjort 2016-09-04)
Den 2016-08-22 fjernes Bestyrelse: Robert Birger Birch (formand) (offentliggjort 2016-09-04)
Den 2016-08-22 tilføjes Direktion: Robert Birger Birch (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-08-22 fjernes Direktion: Jens Erik Mohr Thygesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-06-20 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-15 tilføjes Bestyrelse: Robert Birger Birch (formand) (offentliggjort 2016-09-04)
Den 2014-12-01 tilføjes Bibranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2013-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er lægevirksomhed med forskning og udvikling og salg af EDB. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Navne: RETINALYZE ApS (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2013-05-27 fjernes Navne: RETINALYZE A/S (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2013-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Vedtægter: 2013-05-28 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2013-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-28)
Den 2013-05-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2013-05-28 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Mohr Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-13 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Legale ejere: SPECIALLÆGESELSKABET JENS THYGESEN ApS (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2012-04-14 tilføjes Bestyrelse: Poul Rørsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Ørbekker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-24 tilføjes Bestyrelse: Anne-Marie Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-24 fjernes Bestyrelse: Tue Askeland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: KgnRevisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 tilføjes Revisor: KgnRevisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Revisor: Bjørn Michael Bengtsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-07-01)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Navne: RETINALYZE A/S (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2007-01-08 fjernes Navne: RETINALYZE DANMARK A/S (offentliggjort 2004-02-05)
Den 2006-04-20 tilføjes Bestyrelse: Tue Askeland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-20 fjernes Bestyrelse: Otto Wissing Fogtmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Direktion: Jens Erik Mohr Thygesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 fjernes Direktion: Tue Askeland (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-17 tilføjes Direktion: Tue Askeland (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-17 fjernes Direktion: Otto Wissing Fogtmand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2004-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-11-29)
Den 2004-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilvordevej 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2004-04-27)
Den 2004-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilvordevej 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2004-04-27)
Den 2004-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-07-01)
Den 2004-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-05 tilføjes Navne: RETINALYZE DANMARK A/S (offentliggjort 2004-02-05)
Den 2004-02-04 fjernes Navne: RETINALYZE 2004 A/S (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2004-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 1, 4., 1266 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-30 tilføjes Bestyrelse: Otto Wissing Fogtmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-30 tilføjes Direktion: Otto Wissing Fogtmand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Navne: RETINALYZE 2004 A/S (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2004-01-30 tilføjes Reelle ejere: Jens Erik Mohr Thygesen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2004-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Revisor: Bjørn Michael Bengtsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Stiftere: Olav Classen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-01-30)
Den 2004-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)