Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Kapital | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Navne | Binavne | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Revisor | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og derved beslægtet virksom-hed. (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-02-10 tilføjes Vedtægter: 2023-02-10 (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-09 tilføjes Vedtægter: 2023-02-09 (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-09 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-08 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-09 tilføjes Navne: Schmidt tømrer og snedker ApS (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-08 fjernes Navne: NN AUTO OG UDLEJNING ApS (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-09 fjernes Binavne: VIKARUDLEJNING ApS, LET FINANS ApS (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2022-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2022-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@llpp.dk (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2022-02-19 fjernes Kontaktoplysninger: ll@kbus.dk (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 3, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ll@kbus.dk (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2020-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: larslarsen@sol.dk (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve autoreparation, investering og handel med biler (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2008-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-21 tilføjes Vedtægter: 2008-12-21 (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-07-11 fjernes Revisor: Jørgen Schiøtt-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 3, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2006-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 6, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2004-07-10)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-03 tilføjes Kontaktoplysninger: larslarsen@sol.dk (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2005-07-29 tilføjes Direktion: Lars Eg Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-29 fjernes Direktion: Jesper Gert Manley (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-29 tilføjes Legale ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2005-07-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2005-03-21 tilføjes Revisor: Jørgen Schiøtt-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernholmen 6, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2004-07-10)
Den 2004-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 3, 6. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2004-05-25)
Den 2004-06-19 tilføjes Direktion: Jesper Gert Manley (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-19 fjernes Direktion: Vagn Magnus Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 3, 6. th., 2635 Ishøj (offentliggjort 2004-05-25)
Den 2004-05-01 tilføjes Direktion: Vagn Magnus Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-01 fjernes Direktion: Jonas Saaby Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-01 tilføjes Navne: NN AUTO OG UDLEJNING ApS (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2004-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 1, 6. th., 1570 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-30 fjernes Navne: UNIVERSAL IMPORT ApS (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2004-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 1, 6. th., 1570 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-26 tilføjes Binavne: VIKARUDLEJNING ApS, LET FINANS ApS (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2004-01-26 tilføjes Direktion: Jonas Saaby Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2004-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Navne: UNIVERSAL IMPORT ApS (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2004-01-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Stiftere: Jonas Saaby Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-03-31)
Den 2004-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)