Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordbygårdvej 102, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-10 fjernes Navne: J.V.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Stiftere: Jesper Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Direktion: Jesper Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 fjernes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-02-20)
Den 2007-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordbygårdvej 102, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2007-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Stationsvej 19, 8721 Daugård (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Stationsvej 19, 8721 Daugård (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Stationsvej 19, 8721 Daugård (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2004-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Stationsvej 19, 8721 Daugård (offentliggjort 2004-03-04)
Den 2004-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Diskovej 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning, eje aktier i andre selskaber samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 tilføjes Vedtægter: 2004-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diskovej 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-23 tilføjes Direktion: Jesper Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-02-20)
Den 2004-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Navne: J.V.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2004-01-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Stiftere: Jesper Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2004-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)